Virksomheden AGENTUR SEPTEMBER 2010 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i København V. De blev etableret i 5. februar 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
AGENTUR SEPTEMBER 2010 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 5. feb. 2003
- CVR 27013953
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AGENTUR SEPTEMBER 2010 ApS | 13.09.2010 | 15.09.2011 |
MARTIN MØLLER ApS | 05.02.2003 | 12.09.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gammel Kongevej 3E · DK-1610 København V | 12.10.2010 | 15.09.2011 |
Tibirkevej 11 · DK-3220 Tisvildeleje | 01.01.2007 | 11.10.2010 |
Tibirkevej 11 · DK-3220 Tisvildeleje | 14.11.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
464210 Engroshandel med beklædning | 01.01.2008 | 15.09.2011 |
514210 Engroshandel med beklædning | 05.02.2003 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2010-09-13 | 13.09.2010 | 15.09.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 05.02.2003 | 15.09.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af een direktør. | 13.09.2010 | 15.09.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Møller Jensen | 05.02.2003 | 15.09.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AGENTUR SEPTEMBER 2010 ApS
Gammel Kongevej 3
1610 København V
1610 København V
CVR
27013953
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
5. februar 2003
P-nummer
1009700699
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
464210
Engroshandel med beklædning
Engroshandel med beklædning
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive AGENTUR OG IMPORT af modevarer, eller anden efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af een direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-