Virksomheden KC VVS ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 1. januar 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KC VVS ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jan. 2004
- CVR 26996775
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KC VVS ApS | 08.03.2004 | 24.04.2014 |
SCSK 6402 ApS | 01.01.2004 | 07.03.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Roskildevej 150 · DK-4100 Ringsted | 23.01.2009 | 24.04.2014 |
Brobyvej 71 · DK-4180 Sorø | 01.01.2007 | 22.01.2009 |
Brobyvej 71 · DK-4180 Sorø | 08.03.2004 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger | 01.01.2008 | 24.04.2014 |
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger | 15.03.2004 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 01.01.2004 | 14.03.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-10-31 | 31.10.2008 | 24.04.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.01.2004 | 24.04.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør | 31.10.2008 | 24.04.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Filbert Dalvang | 08.03.2004 | 24.04.2014 |
Claus Dyrendom Nielsen | 08.03.2004 | 24.04.2014 |
Steen Schierbeck | 01.01.2004 | 08.03.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KC VVS ApS
Roskildevej 150
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
26996775
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 2004
P-nummer
1010285123
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
432200
VVS- og blikkenslagerforretninger
VVS- og blikkenslagerforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er smede- og VVS-arbejde og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-