Virksomheden PROCONSULTING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 28. november 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
PROCONSULTING HOLDING ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 28. nov. 2002
- CVR 26905656
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PROCONSULTING HOLDING ApS | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Åkjærs Vej 40 · DK-8600 Silkeborg | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-11-28 | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør, formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Hesselberg | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Jytte Solveig Svejvig | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Susanne Hesselberg | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Hesselberg | 28.11.2002 | 25.04.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PROCONSULTING HOLDING ApS
Jeppe Åkjærs Vej 40
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
CVR
26905656
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28. november 2002
P-nummer
1009575444
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt virksomhed med handel og investering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør, formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-