Virksomheden WB ELECTRONICS ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af computere og andet it-udstyr" og har adresse i Herning. De blev etableret i 15. oktober 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
WB ELECTRONICS ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 15. okt. 2002
- CVR 26852803
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
WB ELECTRONICS ApS | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
ApS KBUS 38 NR. 5080 | 15.10.2002 | 12.11.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelandsvej 1A · DK-7400 Herning | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K | 15.10.2002 | 12.11.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
980000 Uoplyst | 15.10.2002 | 12.11.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-11-13 | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.10.2002 | 30.06.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Vestergaard Wolff | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
Jacob Rune Blichfeldt | 13.11.2002 | 30.06.2005 |
Kim Madsen | 15.10.2002 | 13.11.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
WB ELECTRONICS ApS
Langelandsvej 1
7400 Herning
7400 Herning
CVR
26852803
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. oktober 2002
P-nummer
1009422443
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
300200
Fremstilling af computere og andet it-udstyr
Fremstilling af computere og andet it-udstyr
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at forestå udvikling, produktion og salg af elektroniske varer.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-