Virksomheden RIJO P/S befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Greve. De blev etableret i 1. november 2002 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.
RIJO P/S
OPLØST EFTER KONKURS
- KAS
- Etableret 1. nov. 2002
- CVR 26849438
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RIJO P/S | 09.01.2009 | 14.12.2009 |
ESTATE KØBENHAVN CITY P/S | 07.07.2006 | 08.01.2009 |
RIJO P/S | 31.03.2004 | 06.07.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Violvangen 3 · DK-2670 Greve | 31.03.2004 | 14.12.2009 |
Hovgårdsparken 79 · DK-2670 Greve | 01.11.2002 | 30.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683110 Ejendomsmæglere mv. | 01.01.2008 | 14.12.2009 |
703110 Ejendomsmæglere | 30.06.2006 | 31.12.2007 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.11.2002 | 29.06.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-01-09 | 09.01.2009 | 14.12.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 04.12.2002 | 14.12.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med komplementarselskabets administrerende direktør, eller af to direktører i forening. | 09.01.2009 | 14.12.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lone Flohr Rimaas | 07.07.2006 | 14.12.2009 |
Teit Charles Johansen | 31.03.2004 | 31.10.2008 |
Ulla Rimaas | 31.03.2004 | 14.12.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Rimaas | 07.07.2006 | 14.12.2009 |
Stig Øivind Rimaas | 01.11.2002 | 14.12.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RIJO P/S
Violvangen 3
2670 Greve
2670 Greve
CVR
26849438
Virksomhedstype
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
Stiftet
1. november 2002
P-nummer
1009412847
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
683110
Ejendomsmæglere mv.
Ejendomsmæglere mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive forretning med ejendomsformidling- og handel, samt de efter bestyrelsens skøn forbundne produkter og ydelser. Selskabet kan opfylde sit formål såvel direkte som gennem interesser i andre selskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med komplementarselskabets administrerende direktør, eller af to direktører i forening.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-