Virksomheden DTC ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør" og har adresse i Kerteminde. De blev etableret i 1. oktober 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
DTC ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. okt. 2002
- CVR 26836204
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DTC ApS | 04.11.2002 | 27.03.2006 |
ApS KBUS 17 NR. 2148 | 01.10.2002 | 03.11.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kohaven 22 · DK-5300 Kerteminde | 04.11.2002 | 27.03.2006 |
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K | 01.10.2002 | 03.11.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
518790 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 01.01.2003 | 27.03.2006 |
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 01.10.2002 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-11-04 | 04.11.2002 | 27.03.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.10.2002 | 27.03.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 04.11.2002 | 27.03.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Henriksen | 04.11.2002 | 22.06.2005 |
John Blåsvær Jensen | 04.11.2002 | 22.06.2005 |
Kim Madsen | 01.10.2002 | 04.11.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DTC ApS
Kohaven 22
5300 Kerteminde
5300 Kerteminde
CVR
26836204
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 2002
P-nummer
1009396647
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
518790
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive håndværk, handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-