Virksomheden JU KRISTENSEN ApS befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 28. august 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
JU KRISTENSEN ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 28. aug. 2002
- CVR 26753139
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JU KRISTENSEN ApS | 19.03.2009 | 09.02.2011 |
JU KRISTENSEN A/S | 30.09.2008 | 18.03.2009 |
JKE A/S | 10.04.2006 | 29.09.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Elmekrogen 7 · DK-3200 Helsinge | 30.09.2008 | 09.02.2011 |
Frederiksborggade 1 · DK-1360 København K | 21.03.2005 | 29.09.2008 |
Gammeltorv 6 · DK-1457 København K | 28.08.2002 | 20.03.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683110 Ejendomsmæglere mv. | 01.01.2008 | 09.02.2011 |
703110 Ejendomsmæglere | 28.08.2002 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-03-19 | 19.03.2009 | 09.02.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.001 DKK | 28.08.2002 | 09.02.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 19.03.2009 | 09.02.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dorte Elbæk | 01.05.2008 | 19.03.2009 |
Ulla Kristensen | 15.01.2008 | 19.03.2009 |
Carl Henrik Petersen | 01.05.2007 | 30.04.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Kristensen | 15.08.2007 | 22.09.2010 |
Jens Bo Hesselberg Larsen | 15.08.2007 | 30.04.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
JU KRISTENSEN ApS
Elmekrogen 7
3200 Helsinge
3200 Helsinge
CVR
26753139
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28. august 2002
P-nummer
1009282404
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
683110
Ejendomsmæglere mv.
Ejendomsmæglere mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at være formueforvaltende.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.001 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-