Virksomheden BRICON A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med rengøringsmidler" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 1. juli 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BRICON A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. jul. 2002
- CVR 26682509
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BRICON A/S | 01.07.2002 | 15.03.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Drejergangen 1B · DK-2690 Karlslunde | 01.07.2002 | 15.03.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
514420 Engroshandel med rengøringsmidler | 01.07.2002 | 15.03.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-08-11 | 11.08.2003 | 15.03.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.07.2002 | 15.03.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. | 11.08.2003 | 15.03.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Charlotte Seljeseth Løw-Larsen | 11.08.2003 | 31.01.2005 |
Steffen Brian Holmer Larsen | 03.01.2003 | 31.01.2005 |
Kim Holm Hansen | 03.01.2003 | 11.08.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steffen Brian Holmer Larsen | 03.01.2003 | 15.03.2006 |
Helle Rasmussen | 03.01.2003 | 03.01.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BRICON A/S
Drejergangen 1
2690 Karlslunde
2690 Karlslunde
CVR
26682509
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juli 2002
P-nummer
1009197105
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
514420
Engroshandel med rengøringsmidler
Engroshandel med rengøringsmidler
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-