Virksomheden HOLDINGSELSKABET OL BILER A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Taastrup. De blev etableret i 21. maj 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HOLDINGSELSKABET OL BILER A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 21. maj 2002
- CVR 26630096
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLDINGSELSKABET OL BILER A/S | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
HOLDINGSELSKABET OL BILER ApS | 21.05.2002 | 01.06.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Taastrup Hovedgade 171 · DK-2630 Taastrup | 21.05.2002 | 04.08.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 21.05.2002 | 04.08.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-06-02 | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
125.000 DKK | 21.05.2002 | 01.06.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Aage Dreist Hansen | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
Ove Dahlstrøm | 02.06.2003 | 04.08.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kenneth Dueholm Hansen | 02.06.2003 | 02.06.2003 |
Ove Dahlstrøm | 21.05.2002 | 04.08.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HOLDINGSELSKABET OL BILER A/S
Taastrup Hovedgade 171
2630 Taastrup
2630 Taastrup
CVR
26630096
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
21. maj 2002
P-nummer
1009134839
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, financiering og investering, herunder eje aktier og anparter i andre virksomheder, samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-