Virksomheden WORLD PROPERTIES ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 24. maj 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
WORLD PROPERTIES ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 24. maj 2002
- CVR 26629187
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
WORLD PROPERTIES ApS | 24.05.2002 | 26.08.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amagertorv 13 · DK-1160 København K | 05.01.2007 | 26.08.2007 |
Gothersgade 49 · DK-1123 København K | 03.12.2004 | 04.01.2007 |
Jagtvej 169A · DK-2100 København Ø | 24.05.2002 | 02.12.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 24.05.2002 | 26.08.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-07-25 | 25.07.2005 | 26.08.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
133.200 DKK | 01.09.2005 | 26.08.2007 |
17.000 DKK | 24.05.2002 | 31.08.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af livkidator. | 25.07.2005 | 26.08.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Falkenberg Husum | 24.05.2005 | 31.12.2006 |
Anja Syberg | 03.05.2004 | 24.05.2005 |
Peter Flemming Alsted | 24.05.2002 | 03.05.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
WORLD PROPERTIES ApS
Amagertorv 13
1160 København K
1160 København K
CVR
26629187
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24. maj 2002
P-nummer
1009133808
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er a) at besidde aktier og anparter i et eller flere selskaber, b) at administrere de nævnte aktiver, c) at foretage enhver handling vedrørende de nævnte midler, som selskabets ledelse godkender.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af livkidator.
Registeret kapital
17.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-