Virksomheden SIAS 070802 A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 1. april 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SIAS 070802 A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. apr. 2002
- CVR 26541301
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SIAS 070802 A/S | 07.08.2002 | 01.02.2003 |
SIEMENS METERING A/S | 01.04.2002 | 06.08.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Borupvang 3 · DK-2750 Ballerup | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-08-07 | 07.08.2002 | 01.02.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af formanden i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse. | 07.08.2002 | 01.02.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Wrona | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Martin Jørgensen | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Jørgensen | 01.04.2002 | 01.02.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SIAS 070802 A/S
Borupvang 3
2750 Ballerup
2750 Ballerup
CVR
26541301
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. april 2002
P-nummer
1009030332
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af målere, direkte eller indirekte, til energisektoren og industrien og/eller deltagelse i lignende virksomheder ved kapitalindskud eller på anden måde.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden i forening med direktionen eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-