Virksomheden CORDIUS A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 15. marts 2002 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
CORDIUS A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 15. mar. 2002
- CVR 26514541
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CORDIUS A/S | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksberggade 17 · DK-1459 København K | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-03-15 | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dennis Knudsen | 15.03.2002 | 07.05.2002 |
Trine Margrethe Jønsson Sølyng | 15.03.2002 | 09.04.2002 |
Flemming Quist Jensen | 15.03.2002 | 03.11.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Jacob Mathiesen | 09.04.2002 | 09.04.2002 |
Jacob Ketner Vidkjær | 09.04.2002 | 03.11.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CORDIUS A/S
Frederiksberggade 17
1459 København K
1459 København K
CVR
26514541
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. marts 2002
P-nummer
1009000905
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at designe, producere og sælge smykker og at udøve enhver hermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-