Virksomheden KOKKEN OG JOMFRUEN SLAGELSE ApS befinder sig i branchen "Event catering" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 7. februar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KOKKEN OG JOMFRUEN SLAGELSE ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 7. feb. 2002
- CVR 26454077
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KOKKEN OG JOMFRUEN SLAGELSE ApS | 07.02.2002 | 22.05.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Trafikcenter Alle 10 · DK-4200 Slagelse | 01.01.2007 | 22.05.2012 |
Trafikcenter Alle 10 · DK-4200 Slagelse | 10.01.2006 | 31.12.2006 |
Trafik Canter Allé 10 · DK-4200 Slagelse | 20.03.2003 | 09.01.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
562100 Event catering | 01.01.2008 | 22.05.2012 |
555200 Catering og diner transportable | 01.04.2002 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 07.02.2002 | 31.03.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-03-20 | 20.03.2003 | 22.05.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 07.02.2002 | 22.05.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 20.03.2003 | 22.05.2012 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henrik Nygaard | 31.10.2011 | 22.05.2012 |
Henrik Wejnrik Jørgensen | 07.02.2002 | 31.10.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KOKKEN OG JOMFRUEN SLAGELSE ApS
Trafikcenter Alle 10
4200 Slagelse
4200 Slagelse
CVR
26454077
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
7. februar 2002
P-nummer
1008933916
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- KJ ENGROS SLAGELSE ApS
Branchekode
562100
Event catering
Event catering
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, investering og restaurationsdrift og dermed beslægtede virksomheder
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-