Virksomheden CS MEDIA ApS befinder sig i branchen "Anden reklamevirksomhed og reklameformidling" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. januar 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CS MEDIA ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. jan. 2002
- CVR 26387205
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CS MEDIA ApS | 15.01.2002 | 08.11.2004 |
ApS KBUS 38 NR. 4683 | 01.01.2002 | 14.01.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksholms Kanal 2 · DK-1220 København K | 05.11.2003 | 08.11.2004 |
Landemærket 49 · DK-1119 København K | 15.01.2002 | 04.11.2003 |
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K | 01.01.2002 | 14.01.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
744090 Anden reklamevirksomhed og reklameformidling | 08.02.2002 | 08.11.2004 |
980000 Uoplyst | 01.01.2002 | 07.02.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-01-15 | 15.01.2002 | 08.11.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.01.2002 | 08.11.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 15.01.2002 | 08.11.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Marianne Dyrhoff Nyegaard | 02.05.2003 | 10.06.2004 |
Claus Erik Sørensen | 15.01.2002 | 02.05.2003 |
Kim Madsen | 01.01.2002 | 15.01.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CS MEDIA ApS
Frederiksholms Kanal 2
1220 København K
1220 København K
CVR
26387205
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 2002
P-nummer
1008852134
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
744090
Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive medievirksomhed og handel.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-