Virksomheden NILE ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Broby. De blev etableret i 13. december 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NILE ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 13. dec. 2001
- CVR 26364426
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NILE ApS | 13.12.2001 | 13.03.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kohavegyden 21 · DK-5672 Broby | 16.09.2007 | 13.03.2009 |
Kogtvedparken 92 · DK-5700 Svendborg | 01.11.2005 | 15.09.2007 |
Sterrebyvej 22 · DK-5762 Vester Skerninge | 13.12.2001 | 31.10.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 01.01.2008 | 13.03.2009 |
652320 Investeringsselskaber | 13.12.2001 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-09-16 | 16.09.2007 | 13.03.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 13.12.2001 | 13.03.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 16.09.2007 | 13.03.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Henning Vestergaard Dam | 25.09.2007 | 13.03.2009 |
Erik Nyström-Hansen | 25.04.2005 | 16.09.2007 |
Anders Christian Østerlund Larsen | 13.12.2001 | 25.04.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NILE ApS
Kohavegyden 21
5672 Broby
5672 Broby
CVR
26364426
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13. december 2001
P-nummer
1008827504
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
643030
Investeringsselskaber
Investeringsselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at investere i værdipapirer med relation til landbrugsaktiviteter samt udøve handelsvirksomhed og rådgivning primært indenfor landbrugssektoren.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-