Virksomheden SØREN MIDTGAARD A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af andre møbler til boliger" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 22. november 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
SØREN MIDTGAARD A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 22. nov. 2001
- CVR 26337976
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SØREN MIDTGAARD A/S | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksberg Alle 80 · DK-1820 Frederiksberg C | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
361410 Fremstilling af andre møbler til boliger | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-11-22 | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Brian Jacobsen | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Søren Midtgaard | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Midtgaard | 22.11.2001 | 03.11.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SØREN MIDTGAARD A/S
Frederiksberg Alle 80
1820 Frederiksberg C
1820 Frederiksberg C
CVR
26337976
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. november 2001
P-nummer
1008794835
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
361410
Fremstilling af andre møbler til boliger
Fremstilling af andre møbler til boliger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er er at drive handels- og produktionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder service- og konsulentvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-