Virksomheden CERNO ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 1. november 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CERNO ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. nov. 2001
- CVR 26314011
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CERNO ApS | 10.11.2009 | 28.03.2011 |
CONCERNO ApS | 30.08.2005 | 09.11.2009 |
BB & PARTNER KØBENHAVN ApS | 22.05.2003 | 29.08.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Priorparken 351 · DK-2605 Brøndby | 09.02.2007 | 28.03.2011 |
Geminivej 2 · DK-2670 Greve | 22.05.2003 | 08.02.2007 |
Ribegade 11 · DK-2100 København Ø | 28.12.2001 | 21.05.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 28.03.2011 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 01.11.2001 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-11-10 | 10.11.2009 | 28.03.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.11.2001 | 28.03.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 10.11.2009 | 28.03.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Madsen | 01.11.2001 | 28.12.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Dieringer | 28.12.2001 | 28.03.2011 |
Annemette Heller | 01.11.2001 | 28.12.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CERNO ApS
Priorparken 351
2605 Brøndby
2605 Brøndby
CVR
26314011
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. november 2001
P-nummer
1008766769
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt salg og udvikling af software.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-