Virksomheden MANGAARD - DANISH GROUP TRAVEL A/S befinder sig i branchen "Rejsebureauer, turarrangerende" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 28. september 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MANGAARD - DANISH GROUP TRAVEL A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 28. sep. 2001
- CVR 26266807
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MANGAARD - DANISH GROUP TRAVEL A/S | 28.09.2001 | 02.09.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Valhalvej 1 · DK-8230 Åbyhøj | 20.12.2004 | 02.09.2005 |
Søren Frichs Vej 36 · DK-8230 Åbyhøj | 28.09.2001 | 19.12.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
633020 Rejsebureauer, turarrangerende | 28.09.2001 | 02.09.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-18 | 18.11.2004 | 02.09.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.09.2001 | 02.09.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. | 18.11.2004 | 02.09.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Lomborg | 19.12.2001 | 02.09.2005 |
Kaj Nielsen | 28.09.2001 | 02.09.2005 |
Henning Ditlev Rasmussen | 28.09.2001 | 02.09.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kjeld Jul Madsen | 21.11.2001 | 02.09.2005 |
Hans-Henrik Mangaard | 21.11.2001 | 21.11.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MANGAARD - DANISH GROUP TRAVEL A/S
Valhalvej 1
8230 Åbyhøj
8230 Åbyhøj
CVR
26266807
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. september 2001
P-nummer
1004535018
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- DANISH GROUP TOURS A/S
- MANGAARD - DANISH GROUP TOURS A/S
Branchekode
633020
Rejsebureauer, turarrangerende
Rejsebureauer, turarrangerende
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er formueadministration.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-