Virksomheden FA. STORM A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 28. juni 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
FA. STORM A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 28. jun. 2001
- CVR 26171857
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FA. STORM A/S | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Smedemestervej 1 · DK-5600 Faaborg | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 15.09.2003 | 03.10.2005 |
518200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed | 01.01.2003 | 14.09.2003 |
516200 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed | 28.06.2001 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-06-28 | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jakob Stigler | 24.06.2002 | 16.10.2003 |
Jens Storm | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Tove Bruntse | 28.06.2001 | 24.06.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Storm | 28.06.2001 | 03.10.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FA. STORM A/S
Smedemestervej 1
5600 Faaborg
5600 Faaborg
CVR
26171857
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. juni 2001
P-nummer
1008595425
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive produkthandel, salg af containere, udlejning samt alt i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse eller af 3 medlemmer af bestyrelsen.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-