Virksomheden Q 30 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 1. august 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Q 30 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. aug. 2001
- CVR 26168228
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Q 30 ApS | 27.02.2009 | 05.01.2011 |
SANDBJERGLUND ApS | 14.10.2008 | 26.02.2009 |
SANDBJERGLUND HOLDING ApS | 01.08.2001 | 13.10.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kæmpehøjvej 4 · DK-2950 Vedbæk | 05.01.2009 | 05.01.2011 |
Sandbjergvej 18 · DK-2950 Vedbæk | 01.01.2007 | 04.01.2009 |
Sandbjergvej 18 · DK-2950 Vedbæk | 10.01.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 05.01.2011 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 01.08.2001 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2009-03-23 | 23.03.2009 | 05.01.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
399.000 DKK | 04.09.2007 | 05.01.2011 |
200.000 DKK | 01.08.2001 | 03.09.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 23.03.2009 | 05.01.2011 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kim Schlager | 26.09.2008 | 05.01.2011 |
Vibeke Birgitte Schlager | 01.08.2001 | 26.09.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Q 30 ApS
Kæmpehøjvej 4
2950 Vedbæk
2950 Vedbæk
CVR
26168228
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. august 2001
P-nummer
1008591004
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er formueforvaltning.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen
Registeret kapital
399.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-