Virksomheden GEOTECH HOLDING A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Lynge. De blev etableret i 28. maj 2001 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
GEOTECH HOLDING A/S
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- A/S
- Etableret 28. maj 2001
- CVR 26122864
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GEOTECH HOLDING A/S | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vassingerødvej 145 · DK-3540 Lynge | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-05-28 | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claes Heinrich Berg Steffensen | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Poul Falkenberg Hansen | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claes Heinrich Berg Steffensen | 28.05.2001 | 18.12.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GEOTECH HOLDING A/S
Vassingerødvej 145
3540 Lynge
3540 Lynge
CVR
26122864
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. maj 2001
P-nummer
1008537301
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder, at udøve virksomhed med miljøundersøgelser, geologisk rådgivning, udvikling, produktion og salg af instrumenter og redskaber (herunder software), som kan benyttes i geologisk rådgivning, samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-