Virksomheden MINIMUM INTERIØR ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med møbler" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. juni 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MINIMUM INTERIØR ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jun. 2001
- CVR 26074290
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MINIMUM INTERIØR ApS | 16.04.2003 | 10.11.2006 |
JESPER KAMP HOLDING ApS | 08.08.2001 | 15.04.2003 |
ApS KBUS 17 NR. 1749 | 01.06.2001 | 07.08.2001 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Islands Brygge 63B · DK-2300 København S | 02.06.2003 | 10.11.2006 |
Nørregade 38 · DK-8000 Århus C | 16.04.2003 | 01.06.2003 |
Kystvejen 27 · DK-8000 Århus C | 08.08.2001 | 15.04.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
514705 Engroshandel med møbler | 01.06.2001 | 10.11.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-08-01 | 01.08.2003 | 10.11.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
126.000 DKK | 01.08.2003 | 10.11.2006 |
125.000 DKK | 01.06.2001 | 31.07.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 01.08.2003 | 10.11.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Michael Weber Hartmann | 02.06.2003 | 06.06.2005 |
Jesper Kamp | 17.03.2003 | 02.06.2003 |
Dennis Hofmann | 06.07.2001 | 20.03.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MINIMUM INTERIØR ApS
Islands Brygge 63
2300 København S
2300 København S
CVR
26074290
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juni 2001
P-nummer
1008482825
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
514705
Engroshandel med møbler
Engroshandel med møbler
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
126.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-