Virksomheden LOVNSBJERGVANG ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Skive. De blev etableret i 16. februar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
LOVNSBJERGVANG ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 16. feb. 2001
- CVR 25908074
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LOVNSBJERGVANG ApS | 16.02.2001 | 03.07.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lovnsbjergvej 2 · DK-7800 Skive | 01.01.2007 | 03.07.2007 |
Lovnsbjergvej 2 · DK-7800 Skive | 16.02.2001 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.05.2006 | 03.07.2007 |
853110 Døgninstitutioner for børn og unge | 16.02.2001 | 30.04.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-02-16 | 16.02.2001 | 03.07.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 16.02.2001 | 03.07.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. | 16.02.2001 | 03.07.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frank Tømmerby Ibsen | 25.09.2003 | 03.07.2007 |
Helle Bøgh Christensen | 25.09.2003 | 03.07.2007 |
Jørgen Rønsholdt | 25.09.2003 | 03.07.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Charlotte Sehested | 16.02.2001 | 03.07.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LOVNSBJERGVANG ApS
Lovnsbjergvej 2
7800 Skive
7800 Skive
CVR
25908074
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
16. februar 2001
P-nummer
1008292333
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er etablering og drift af godkendte opholdssteder for børn og unge i overensstemmelse med lov om social service § 49 og hertil hørende regulativer
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-