Virksomheden SWAP XV ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 25. juli 1969 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SWAP XV ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 25. jul. 1969
- CVR 25903412
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SWAP XV ApS | 01.02.1997 | 10.01.2000 |
SVEN WAGNER PEDERSEN DETAIL ApS | 19.06.1996 | 31.01.1997 |
TEXMAN ApS | 05.01.1995 | 18.06.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lyngvej 3 · DK-9100 Aalborg | 25.07.1969 | 10.01.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 25.07.1969 | 10.01.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-10-18 | 18.10.2000 | 10.01.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
21.000.000 DKK | 01.05.1997 | 10.01.2000 |
10.001.000 DKK | 06.11.1996 | 30.04.1997 |
10.000.000 DKK | 12.11.1993 | 05.11.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse | 25.07.1969 | 10.01.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Helle Wagner Pedersen | 01.05.1997 | 10.01.2000 |
Louise Wagner Christensen | 01.05.1997 | 10.01.2000 |
Trine Wagner | 01.05.1997 | 10.01.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sven Wagner Pedersen | 25.07.1969 | 10.01.2000 |
Hans Christian Jesper Andersen | 25.07.1969 | 03.07.1991 |
Jørn Londorf | 25.07.1969 | 01.05.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SWAP XV ApS
Lyngvej 3
9100 Aalborg
9100 Aalborg
CVR
25903412
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
25. juli 1969
P-nummer
1004177914
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, samt at være interessent i Hansen & Pedersen I/S.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-