Virksomheden LANDTINGVEJ 48 VINDERUP ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Ulfborg. De blev etableret i 12. august 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
LANDTINGVEJ 48 VINDERUP ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 12. aug. 2000
- CVR 25642813
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LANDTINGVEJ 48 VINDERUP ApS | 12.08.2000 | 31.05.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skorkærvej 8 · DK-6990 Ulfborg | 01.01.2007 | 31.05.2008 |
Skorkærvej 8 · DK-6990 Ulfborg | 12.08.2000 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.05.2008 |
980000 Uoplyst | 12.08.2000 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-08-12 | 12.08.2000 | 31.05.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 12.08.2000 | 31.05.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 12.08.2000 | 31.05.2008 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Berit Karin Rusch | 07.10.2000 | 29.06.2003 |
Dorthe Annette Svendsen | 12.08.2000 | 01.01.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Jørgensen | 29.06.2003 | 01.01.2006 |
Berit Karin Rusch | 07.10.2000 | 29.06.2003 |
Poul Jørgensen | 12.08.2000 | 07.10.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LANDTINGVEJ 48 VINDERUP ApS
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg
6990 Ulfborg
CVR
25642813
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
12. august 2000
P-nummer
1007938108
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at erhverve og drive ejendommen matr. 8,9 b og 12 a Landting Hovedgård, Ejsing beliggende Landtingvej 48, 7830 Vinderup.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-