Virksomheden KVIK NORDJYLLAND ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 20. september 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KVIK NORDJYLLAND ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 20. sep. 2000
- CVR 25627164
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KVIK NORDJYLLAND ApS | 23.09.2002 | 06.03.2008 |
KVIK LAGERSALG NORDJYLLAND ApS | 20.09.2000 | 22.09.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Stenbukken 4 · DK-9200 Aalborg SV | 14.10.2002 | 06.03.2008 |
Gugvej 146 · DK-9210 Aalborg SØ | 20.09.2000 | 13.10.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 06.03.2008 |
980000 Uoplyst | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
524899 Detailhandel med andre varer | 25.10.2000 | 31.12.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-24 | 24.11.2004 | 06.03.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 18.06.2004 | 06.03.2008 |
300.000 DKK | 20.09.2000 | 17.06.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 24.11.2004 | 06.03.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels-Jørgen Bisgaard-Lund | 01.12.2005 | 06.09.2007 |
Niels-Jørgen Marius Bisgaard-Lund | 01.12.2005 | 06.09.2007 |
Lasse Thomsen | 07.06.2004 | 01.12.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KVIK NORDJYLLAND ApS
Stenbukken 4
9200 Aalborg SV
9200 Aalborg SV
CVR
25627164
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. september 2000
P-nummer
1005109294
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er salg af køkken- og bademiljøer samt garderobeskabe
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-