Virksomheden ECEA A/S befinder sig i branchen "Anden virksomhedsrådgivning" og har adresse i København K. De blev etableret i 17. juli 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ECEA A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 17. jul. 2000
- CVR 25532376
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ECEA A/S | 17.07.2000 | 04.02.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Læderstræde 9 · DK-1201 København K | 17.07.2000 | 04.02.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 07.09.2000 | 04.02.2003 |
980000 Uoplyst | 17.07.2000 | 06.09.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-07-17 | 17.07.2000 | 04.02.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
501.000 DKK | 17.07.2000 | 04.02.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 17.07.2000 | 04.02.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Tino Hansen | 17.07.2000 | 01.03.2001 |
Jens Brinksten | 17.07.2000 | 01.02.2001 |
Steen Hansen | 17.07.2000 | 01.02.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Tino Hansen | 17.07.2000 | 01.03.2001 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ECEA A/S
Læderstræde 9
1201 København K
1201 København K
CVR
25532376
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
17. juli 2000
P-nummer
1007814611
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- EAST AND CENTRAL EUROPEAN ADVISERS A/S
Branchekode
741490
Anden virksomhedsrådgivning
Anden virksomhedsrådgivning
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at yde konsulentbistand om Øst- og Centraleuropa samt gennemføre projekter i eller om Øst- og Centraleuropa, samt direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
501.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-