De blev etableret i 1. oktober 1964 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S BULSØ
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 1. okt. 1964
- CVR 25500016
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S BULSØ | 01.10.1964 | 06.06.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Slettensvej 55 · DK-5270 Odense N | 01.10.1964 | 22.05.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1987-04-15 | 15.04.1987 | 22.05.1991 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 07.09.1987 | 22.05.1991 |
3.459.000 DKK | 30.08.1987 | 06.09.1987 |
459.000 DKK | 09.04.1987 | 29.08.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse | 15.04.1987 | 22.05.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Krarup | 01.10.1964 | 22.05.1991 |
Kay Stokholm Jensen | 01.10.1964 | 22.05.1991 |
Edith Stokholm Jensen | 01.10.1964 | 22.05.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kay Stokholm Jensen | 01.10.1964 | 22.05.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S BULSØ
Slettensvej 55
- 69
5270 Odense N
5270 Odense N
CVR
25500016
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. oktober 1964
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation og entrepre- nørvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse
Registeret kapital
3.459.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-