Virksomheden DS INVEST A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 27. april 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DS INVEST A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 27. apr. 2000
- CVR 25379659
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DS INVEST A/S | 24.06.2004 | 23.03.2005 |
BABYSAM SILKEBORG A/S | 27.04.2000 | 23.06.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rustrupvej 47A · DK-8600 Silkeborg | 28.06.2004 | 23.03.2005 |
Remstrupvej 47A · DK-8600 Silkeborg | 24.06.2004 | 27.06.2004 |
Nørrevænget 1 · DK-8600 Silkeborg | 27.04.2000 | 23.06.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 24.05.2004 | 23.03.2005 |
524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger | 27.04.2000 | 23.05.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-06-24 | 24.06.2004 | 23.03.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 27.04.2000 | 23.03.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 24.06.2004 | 23.03.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peder Bak Sørensen | 27.04.2000 | 02.09.2004 |
Dorthe Juul | 27.04.2000 | 02.09.2004 |
Stig Bak Sørensen | 27.04.2000 | 02.09.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dorthe Juul | 27.04.2000 | 02.09.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DS INVEST A/S
Rustrupvej 47
8600 Silkeborg
8600 Silkeborg
CVR
25379659
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. april 2000
P-nummer
1007666590
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-