Virksomheden ALBREKTSEN HOLDING ODENSE ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 15. april 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ALBREKTSEN HOLDING ODENSE ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 15. apr. 2000
- CVR 25317386
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ALBREKTSEN HOLDING ODENSE ApS | 23.11.2000 | 14.06.2004 |
SCSK 5274 ApS | 15.04.2000 | 22.11.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vindegade 115 · DK-5000 Odense C | 05.12.2001 | 14.06.2004 |
Østerled 8 · DK-5000 Odense C | 23.11.2000 | 04.12.2001 |
Store Kongensgade 118 · DK-1264 København K | 15.04.2000 | 22.11.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 15.04.2000 | 14.06.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-11-23 | 23.11.2000 | 14.06.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.04.2000 | 14.06.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene. | 23.11.2000 | 14.06.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Due Albrektsen | 23.11.2000 | 14.06.2004 |
Steen Schierbeck | 15.04.2000 | 23.11.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ALBREKTSEN HOLDING ODENSE ApS
Vindegade 115
5000 Odense C
5000 Odense C
CVR
25317386
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. april 2000
P-nummer
1007554008
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje anparter i ALBREKTSEN & BUCHHOLDT ApS samt eventuelle øvrige selskaber og værdipapirer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-