Virksomheden G2 COPENHAGEN A/S befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i København K. De blev etableret i 14. januar 2000 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
G2 COPENHAGEN A/S
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- A/S
- Etableret 14. jan. 2000
- CVR 25238486
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
G2 COPENHAGEN A/S | 29.08.2006 | 01.07.2010 |
GREY SYNCHRONIZED PARTNERS A/S | 03.10.2005 | 28.08.2006 |
GREY DIRECT A/S | 01.05.2004 | 02.10.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kristen Bernikows Gade 1 · DK-1105 København K | 16.12.2005 | 01.07.2010 |
Kristen Bernikows Gade 1 · DK-1105 København K | 09.12.2005 | 15.12.2005 |
Holmens Kanal 7 · DK-1060 København K | 13.11.2001 | 08.12.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
731110 Reklamebureauer | 01.01.2008 | 01.07.2010 |
744010 Reklamebureauvirksomhed | 14.01.2000 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-08-29 | 29.08.2006 | 01.07.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
5.100.000 DKK | 30.12.2005 | 01.07.2010 |
5.000.000 DKK | 22.09.2004 | 29.12.2005 |
1.000.000 DKK | 31.05.2000 | 21.09.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et direktionsmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. | 29.08.2006 | 01.07.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Valentin Thore Ringgård | 30.10.2009 | 01.07.2010 |
Mads Aagaard Winther | 22.09.2008 | 01.07.2010 |
Githa Karen Elsborg | 30.08.2007 | 30.10.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads Aagaard Winther | 22.09.2008 | 01.07.2010 |
Sisse Fjelsted Rasmussen | 11.05.2007 | 22.09.2008 |
Morten Graabek Stig | 19.12.2005 | 11.05.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
G2 COPENHAGEN A/S
Kristen Bernikows Gade 1
1105 København K
1105 København K
CVR
25238486
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
14. januar 2000
P-nummer
1007456189
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
731110
Reklamebureauer
Reklamebureauer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive web bureau og reklamevirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et direktionsmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
5.100.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-