Virksomheden THY COMMUNICATION ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 13. december 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
THY COMMUNICATION ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 13. dec. 1999
- CVR 25080335
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
THY COMMUNICATION ApS | 04.02.2002 | 05.11.2009 |
BJARNE THY HOLDING ApS | 13.12.1999 | 03.02.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vindingvej 2A · DK-7100 Vejle | 02.04.2008 | 05.11.2009 |
Bramdrupvej 24 · DK-6040 Egtved | 01.01.2007 | 01.04.2008 |
Bramdrupvej 24 · DK-6040 Egtved | 24.03.2004 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 05.11.2009 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 16.02.2000 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 13.12.1999 | 15.02.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-01-23 | 23.01.2006 | 05.11.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
250.000 DKK | 13.12.1999 | 05.11.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 23.01.2006 | 05.11.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kirsten Ingemann Thy | 02.02.2002 | 05.11.2009 |
Bjarne Thy | 13.12.1999 | 05.11.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
THY COMMUNICATION ApS
Vindingvej 2
7100 Vejle
7100 Vejle
CVR
25080335
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13. december 1999
P-nummer
1007286577
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- INNSIKT ApS
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive reklamebureau med fullservice og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
250.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-