De blev etableret i 16. december 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
CARL J. PERMIN HOLDING ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 16. dec. 1975
- CVR 24637417
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
CARL J. PERMIN HOLDING ApS | 16.12.1975 | 01.09.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Egegårdsvej 28 · DK-2610 Rødovre | 16.12.1975 | 18.08.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1990-06-26 | 26.06.1990 | 18.08.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
350.000 DKK | 30.08.1987 | 18.08.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør | 26.06.1990 | 18.08.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frits Nordlunde | 16.12.1975 | 18.08.1992 |
Solveig Nordlunde | 16.12.1975 | 18.08.1992 |
Niels Erik Permin | 16.12.1975 | 18.08.1992 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frits Nordlunde | 16.12.1975 | 18.08.1992 |
Niels Erik Permin | 16.12.1975 | 12.02.1988 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
CARL J. PERMIN HOLDING ApS
Egegårdsvej 28
2610 Rødovre
2610 Rødovre
CVR
24637417
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
16. december 1975
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at overtage og besidde de grosserer Carl J. Permin hidtil personligt tilhørende aktieposter i henholdsvis Carl J. Permin A/B, Borås, Sverige, og Carl Permin A/S, Oslo, Norge, samt tilknyttede virksomheder
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
Registeret kapital
350.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-