Virksomheden EJENDOMSSELSKABET AF 26/5 1965 A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 29. juni 1965 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
EJENDOMSSELSKABET AF 26/5 1965 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 29. jun. 1965
- CVR 24584119
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET AF 26/5 1965 A/S | 29.06.1965 | 30.12.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiks Allé 22 · DK-8000 Århus C | 29.06.1965 | 30.12.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 30.12.2009 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
702030 Anden udlejning af boliger | 29.06.1965 | 31.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-12-15 | 15.12.2005 | 30.12.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
6.000.000 DKK | 30.07.2003 | 30.12.2009 |
55.212.564 DKK | 28.08.2001 | 29.07.2003 |
6.000.000 DKK | 30.08.1987 | 27.08.2001 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 15.12.2005 | 30.12.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Uffe Pedersen | 23.04.2008 | 07.09.2009 |
Peter Michael Larsen Stevns | 23.04.2008 | 07.09.2009 |
Jens-Ole Willemann | 01.09.2002 | 23.04.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Michael Larsen Stevns | 23.04.2008 | 07.09.2009 |
Jens-Ole Willemann | 01.09.2002 | 23.04.2008 |
Kaj Thaysen | 29.06.1965 | 01.09.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EJENDOMSSELSKABET AF 26/5 1965 A/S
Frederiks Allé 22
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
24584119
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29. juni 1965
P-nummer
1003015597
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje ejendomme i anlægsøjemed samt udleje administrere selskabets ejendomme.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
6.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-