Virksomheden NEUROKINETIC ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 31. august 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NEUROKINETIC ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 31. aug. 1999
- CVR 24238938
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NEUROKINETIC ApS | 31.08.1999 | 09.07.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gustav Wieds Vej 10 · DK-8000 Århus C | 31.08.1999 | 09.07.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt | 28.01.2000 | 09.07.2007 |
980000 Uoplyst | 31.08.1999 | 27.01.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-08-31 | 31.08.1999 | 09.07.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.100 DKK | 31.08.1999 | 09.07.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 31.08.1999 | 09.07.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Christian Hedemann Sørensen | 31.08.1999 | 12.03.2007 |
Niels Aagaard Sunde | 31.08.1999 | 12.03.2007 |
Lars Henning Stigel | 31.08.1999 | 12.03.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NEUROKINETIC ApS
Gustav Wieds Vej 10
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
24238938
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31. august 1999
P-nummer
1006438145
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
316290
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at udvikle en ny hjerneelektrode til behandling af f.eks. parkinsonssyge samt dermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
125.100 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-