Virksomheden EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999 befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Læsø. De blev etableret i 1. september 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. sep. 1999
- CVR 24238865
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999 | 24.01.2000 | 10.10.2006 |
EJENDOMSAPS AF 2/10-1999 ApS | 02.10.1999 | 23.01.2000 |
VICH-M 5021 ApS | 01.09.1999 | 01.10.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Museumsvej 8 · DK-9940 Læsø | 19.07.2001 | 10.10.2006 |
Museumsvej 8B · DK-9940 Læsø | 25.07.2000 | 18.07.2001 |
Rosenborggade 3 · DK-1130 København K | 01.09.1999 | 24.07.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.09.1999 | 10.10.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-11-19 | 19.11.2004 | 10.10.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.09.1999 | 10.10.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 19.11.2004 | 10.10.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ellen Johnna Larsen | 02.10.1999 | 07.06.2006 |
Victor Christoffersen | 01.07.1999 | 02.10.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 2/10-1999
Museumsvej 8
9940 Læsø
9940 Læsø
CVR
24238865
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1999
P-nummer
1006438091
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, produktion, investering, herunder i fast ejendom, at drive landbrug samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-