Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 8/8-1999 A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hårlev. De blev etableret i 8. august 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HOLDINGSELSKABET AF 8/8-1999 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 8. aug. 1999
- CVR 24234827
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 8/8-1999 A/S | 23.06.2000 | 07.06.2007 |
Holdingsselskabet af 8/8-1999 ApS | 08.08.1999 | 22.06.2000 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Peder Syv Vej 6 · DK-4652 Hårlev | 01.01.2007 | 07.06.2007 |
Peder Syv Vej 6 · DK-4652 Hårlev | 23.06.2000 | 31.12.2006 |
Søndre Alle 11 · DK-4600 Køge | 28.04.2000 | 22.06.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 08.08.1999 | 07.06.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-09-27 | 27.09.2005 | 07.06.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 12.12.2002 | 07.06.2007 |
500.000 DKK | 23.06.2000 | 11.12.2002 |
299.000 DKK | 08.08.1999 | 22.06.2000 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 27.09.2005 | 07.06.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Steenberg | 15.02.2005 | 31.12.2005 |
Mikkel Kobyluch Steenberg | 15.02.2005 | 31.12.2005 |
Svend Aage Dreist Hansen | 23.06.2000 | 31.12.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Steenberg | 07.06.2005 | 31.12.2005 |
Mikkel Kobyluch Steenberg | 07.06.2005 | 31.12.2005 |
Svend Aage Dreist Hansen | 15.02.2005 | 07.06.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HOLDINGSELSKABET AF 8/8-1999 A/S
Peder Syv Vej 6
4652 Hårlev
4652 Hårlev
CVR
24234827
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
8. august 1999
P-nummer
1006434230
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje andre selskaber, drive investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-