Virksomheden OVERLUND BYGGEMATERIALER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 18. maj 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
OVERLUND BYGGEMATERIALER HOLDING ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 18. maj 1993
- CVR 24216845
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OVERLUND BYGGEMATERIALER HOLDING ApS | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Randersvej 65 · DK-8800 Viborg | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 06.04.2010 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 18.05.1993 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-11-27 | 27.11.2003 | 06.04.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
420.000 DKK | 01.06.1993 | 06.04.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, som kan være samme person, eller af den samlede bestyrelse. | 27.11.2003 | 06.04.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Erik Laursen | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Jens Ole Pedersen | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Ove Frank | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tommy Hesel Kristensen | 18.05.1993 | 06.04.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
OVERLUND BYGGEMATERIALER HOLDING ApS
Randersvej 65
8800 Viborg
8800 Viborg
CVR
24216845
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18. maj 1993
P-nummer
1006416945
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktiekapitalen i OVERLUND BYGGEMATERIALER A/S, reg. nr. A/S 67.441.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, som kan være samme person, eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
420.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-