Virksomheden VSH VIKINGS A/S befinder sig i branchen "Idrætsklubber" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 27. august 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
VSH VIKINGS A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 27. aug. 1999
- CVR 24212297
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VSH VIKINGS A/S | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lundtoftevej 61 · DK-2800 Kgs.Lyngby | 12.05.2000 | 18.09.2002 |
Geels Plads 40 · DK-2830 Virum | 27.08.1999 | 11.05.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
926210 Idrætsklubber | 13.12.1999 | 18.09.2002 |
980000 Uoplyst | 27.08.1999 | 12.12.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-08-27 | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
600.000 DKK | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, idet det ene bestyrelsesmedlem skal være enten Poul Hedegaard, Axel Bang-Berthelsen eller Søren Hansen, og det andet bestyrelsesmedlem skal være enten Hans Henrik Rasmussen, Lars Ive eller Tom Høeg Andersen. | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Bo Ive | 27.08.1999 | 15.02.2001 |
Poul Hedegaard | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Tom Høeg Andersen | 27.08.1999 | 18.09.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Estan Packness | 01.05.2000 | 15.02.2001 |
Dion Brockdorff | 27.08.1999 | 30.04.2000 |
Dion Graterol | 27.08.1999 | 30.04.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VSH VIKINGS A/S
Lundtoftevej 61
2800 Kgs.Lyngby
2800 Kgs.Lyngby
CVR
24212297
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
27. august 1999
P-nummer
1006412550
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
926210
Idrætsklubber
Idrætsklubber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med professionel idræt, primært håndbold, og hermed forbunden virksomhed, herunder handel, service og investering.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, idet det ene bestyrelsesmedlem skal være enten Poul Hedegaard, Axel Bang-Berthelsen eller Søren Hansen, og det andet bestyrelsesmedlem skal være enten Hans Henrik Rasmussen, Lars Ive eller Tom Høeg Andersen.
Registeret kapital
600.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-