Virksomheden A/S TRANBERG BILER. KOLDING befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 28. november 1969 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
A/S TRANBERG BILER. KOLDING
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 28. nov. 1969
- CVR 23072319
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A/S TRANBERG BILER. KOLDING | 28.11.1969 | 30.08.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fynsvej 109 · DK-6000 Kolding | 28.11.1969 | 30.08.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.04.2003 | 30.08.2004 |
501020 Detailhandel med biler | 28.11.1969 | 31.03.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-08-10 | 10.08.1991 | 30.08.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 30.08.1987 | 30.08.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene | 10.08.1991 | 30.08.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Johansen | 05.02.1998 | 30.08.2004 |
Richard Jung | 05.02.1998 | 30.08.2004 |
Flemming Skouboe | 05.02.1998 | 20.04.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Harald Tranberg | 28.11.1969 | 13.10.1989 |
John George Hjorth Ohmeyer | 28.11.1969 | 30.08.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A/S TRANBERG BILER. KOLDING
Fynsvej 109
- 117
6000 Kolding
6000 Kolding
CVR
23072319
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
28. november 1969
P-nummer
1001555557
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene
Registeret kapital
1.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-