De blev etableret i 31. marts 1969 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
YDERNÆS 2 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 31. mar. 1969
- CVR 22240528
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
YDERNÆS 2 A/S | 30.09.1993 | 08.02.1996 |
NOVENCO HI-PRES A/S | 01.02.1991 | 29.09.1993 |
HI-PRES A/S | 15.07.1988 | 31.01.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langebrogade 1 · DK-1411 København K | 31.03.1969 | 06.02.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-11-28 | 28.11.1994 | 06.02.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 13.12.1994 | 06.02.1996 |
15.000.000 DKK | 14.07.1988 | 12.12.1994 |
300.000 DKK | 01.07.1988 | 13.07.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene. | 28.11.1994 | 06.02.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vagn Aage Jensen | 31.03.1969 | 24.05.1989 |
Carsten Remming | 31.03.1969 | 01.03.1993 |
Gert Uffe Nielsen | 31.03.1969 | 14.07.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gert Uffe Nielsen | 31.03.1969 | 09.03.1988 |
Poul Jørgen Jensen | 31.03.1969 | 30.04.1995 |
Lars Bo Makwarth | 31.03.1969 | 01.03.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
YDERNÆS 2 A/S
Langebrogade 1
1411 København K
1411 København K
CVR
22240528
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
31. marts 1969
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og produktion, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-