Virksomheden PLUZ ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i København K. De blev etableret i 14. juli 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
PLUZ ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 14. jul. 1999
- CVR 21840785
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PLUZ ApS | 14.07.1999 | 26.03.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Løngangstræde 37B · DK-1468 København K | 11.04.2000 | 26.03.2002 |
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø | 14.07.1999 | 10.04.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 30.10.2000 | 26.03.2002 |
514210 Engroshandel med beklædning | 14.07.1999 | 29.10.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-09-08 | 08.09.2000 | 26.03.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 14.07.1999 | 26.03.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af een direktør. | 08.09.2000 | 26.03.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Rübner Adolph | 26.01.2000 | 11.04.2000 |
Christina Præstkær Jørgensen | 26.01.2000 | 11.04.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Rübner Adolph | 06.05.2000 | 09.09.2000 |
Rasmus Rübner Adolph | 26.01.2000 | 11.04.2000 |
Vlastimir Jankovic | 31.08.1999 | 11.04.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
PLUZ ApS
Løngangstræde 37
1468 København K
1468 København K
CVR
21840785
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14. juli 1999
P-nummer
1005247686
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med textilvare, produktion af textilvarer og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af een direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-