Virksomheden HANSTHOLM FISK OG SKALDYR A/S befinder sig i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter" og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 10. juni 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
HANSTHOLM FISK OG SKALDYR A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 10. jun. 1999
- CVR 21800406
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HANSTHOLM FISK OG SKALDYR A/S | 10.06.1999 | 20.11.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jollegade 4 · DK-7730 Hanstholm | 01.01.2007 | 20.11.2012 |
Jollegade 4 · DK-7730 Hanstholm | 10.06.1999 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | 01.01.2008 | 20.11.2012 |
513810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | 03.12.1999 | 31.12.2007 |
152010 Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker | 10.06.1999 | 02.12.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-05-31 | 31.05.2006 | 20.11.2012 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.000.000 DKK | 10.06.1999 | 20.11.2012 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktør Klaus Thingstrup Holler, og af den samlede bestyrelse. | 31.05.2006 | 20.11.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Annemarie Dybdahl Bojesen | 09.10.2007 | 20.11.2012 |
Annemarie Bojesen | 09.10.2007 | 20.11.2012 |
John Knakkegaard | 07.12.2000 | 30.08.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Thingstrup Holler | 10.06.1999 | 20.11.2012 |
Claus Ulrik Hasselbalch Busch | 10.06.1999 | 30.08.2006 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
HANSTHOLM FISK OG SKALDYR A/S
Jollegade 4
7730 Hanstholm
7730 Hanstholm
CVR
21800406
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. juni 1999
P-nummer
1002929630
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
463810
Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og eksport, herunder forarbejdning af og handel med fisk og fiskeprodukter samt finansiering
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktør Klaus Thingstrup Holler, og af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
3.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-