Virksomheden MOTIV INTERIEUR A/S befinder sig i branchen "Film- og videoproduktion" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 25. november 1964 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
MOTIV INTERIEUR A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 25. nov. 1964
- CVR 21711519
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MOTIV INTERIEUR A/S | 16.06.1994 | 16.12.2002 |
MOTIV ERHVERVSEJENDOMME A/S | 14.08.1991 | 15.06.1994 |
LADEMANN FILM A/S | 25.11.1964 | 13.08.1991 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hurdlevej 3 · DK-2930 Klampenborg | 25.11.1964 | 16.12.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
921100 Film- og videoproduktion | 25.11.1964 | 16.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-06-10 | 10.06.1994 | 16.12.2002 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
6.000.000 DKK | 30.08.1987 | 16.12.2002 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 10.06.1994 | 16.12.2002 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen Uhre Rahbek | 29.06.2001 | 15.08.2002 |
John Buchanan Lademann | 25.11.1964 | 15.08.2002 |
Steen Buchanan Lademann | 25.11.1964 | 15.08.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
John Buchanan Lademann | 25.11.1964 | 15.08.2002 |
Eigil Mogens Winther | 25.11.1964 | 12.09.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MOTIV INTERIEUR A/S
Hurdlevej 3
2930 Klampenborg
2930 Klampenborg
CVR
21711519
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
25. november 1964
P-nummer
1004436108
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
921100
Film- og videoproduktion
Film- og videoproduktion
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri samt konsulentvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
6.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-