Virksomheden AJ-CATERING A/S befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 20. maj 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AJ-CATERING A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 20. maj 1999
- CVR 21705993
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AJ-CATERING A/S | 20.05.1999 | 21.01.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksbergvej 9 · DK-8900 Randers C | 20.05.1999 | 21.01.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
513900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer | 20.05.1999 | 21.01.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2000-09-26 | 26.09.2000 | 21.01.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 20.05.1999 | 21.01.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 26.09.2000 | 21.01.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Jensen | 26.09.2000 | 01.07.2004 |
Allan Jensen | 20.05.1999 | 01.07.2004 |
Knud Erik Czaja | 20.05.1999 | 26.09.2000 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Jensen | 20.05.1999 | 01.07.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AJ-CATERING A/S
Frederiksbergvej 9
8900 Randers C
8900 Randers C
CVR
21705993
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
20. maj 1999
P-nummer
1005136913
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
513900
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel inden for levnedsmiddelbranchen.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-