Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1999 A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ishøj. De blev etableret i 1. februar 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1999 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 1. feb. 1999
- CVR 21691801
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1999 A/S | 08.02.2012 | 27.11.2014 |
JØRGEN PETERSEN. ISHØJ HOLDING A/S | 01.02.1999 | 07.02.2012 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Baldershøj 27 · DK-2635 Ishøj | 20.04.2007 | 27.11.2014 |
Baldershøj 24 · DK-2635 Ishøj | 27.04.1999 | 19.04.2007 |
Baldershøj 24 · DK-2635 Ishøj | 01.02.1999 | 26.04.1999 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 27.11.2014 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.02.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2012-02-08 | 08.02.2012 | 27.11.2014 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.000.000 DKK | 27.04.1999 | 27.11.2014 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. | 08.02.2012 | 27.11.2014 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Erik Petersen | 01.02.1999 | 27.11.2014 |
Majbritt Johansen | 01.02.1999 | 27.11.2014 |
Camilla Waneck Borello | 01.02.1999 | 27.11.2014 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørgen Erik Petersen | 01.02.1999 | 27.11.2014 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INVESTERINGSSELSKABET AF 1/2 1999 A/S
Baldershøj 27
2635 Ishøj
2635 Ishøj
CVR
21691801
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. februar 1999
P-nummer
1005130009
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier i Investeringsselskabet af 24. marts 1982 A/S, investering i og drift af ejendomme samt investering i værdipapirer.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør.
Registeret kapital
1.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-