Virksomheden TELETOPPEN ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med telekommunikationsudstyr" og har adresse i Odder. De blev etableret i 30. april 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TELETOPPEN ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 30. apr. 1999
- CVR 21678392
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TELETOPPEN ApS | 30.04.1999 | 24.10.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rosensgade 13 · DK-8300 Odder | 31.05.2001 | 24.10.2008 |
Rådhusgade 16 · DK-8300 Odder | 10.01.2000 | 30.05.2001 |
Chr. Wærums Gade 10 · DK-8000 Århus C | 30.04.1999 | 09.01.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr | 01.01.2008 | 24.10.2008 |
524870 Detailhandel med telekommunikationsudstyr | 30.04.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-05-31 | 31.05.2001 | 24.10.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 30.04.1999 | 24.10.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør | 31.05.2001 | 24.10.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jeppe Blas Kvorning | 30.04.1999 | 13.07.2000 |
Kenneth Kjerstein Sørensen | 30.04.1999 | 25.06.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TELETOPPEN ApS
Rosensgade 13
8300 Odder
8300 Odder
CVR
21678392
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30. april 1999
P-nummer
1005114686
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- TELE-KÆDEN ODDER ApS
- TELERINGEN ODDER ApS
Branchekode
474200
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
Detailhandel med telekommunikationsudstyr
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel og industri, herunder salg af telemateriel og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-