Virksomheden ANDERS LINDGÅRD ApS befinder sig i branchen "Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 1. maj 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
ANDERS LINDGÅRD ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. maj 1999
- CVR 21655279
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ANDERS LINDGÅRD ApS | 01.05.1999 | 04.03.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Troels-Lunds Vej 32 · DK-2000 Frederiksberg | 01.05.1999 | 04.03.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software | 01.01.2003 | 04.03.2005 |
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software | 01.05.1999 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-08-27 | 27.08.2003 | 04.03.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.05.1999 | 04.03.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 27.08.2003 | 04.03.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Lindgård | 01.01.1999 | 04.03.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ANDERS LINDGÅRD ApS
Troels-Lunds Vej 32
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
CVR
21655279
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. maj 1999
P-nummer
1005097507
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
722200
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor informationsteknologi samt handel og service.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-