Virksomheden AAT HOLDING A/S. AALSRODE befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Grenaa. De blev etableret i 24. marts 1999 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
AAT HOLDING A/S. AALSRODE
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 24. mar. 1999
- CVR 21645605
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
AAT HOLDING A/S. AALSRODE | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Toftevej 4 · DK-8500 Grenaa | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-01-22 | 22.01.2004 | 12.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
510.000 DKK | 22.01.2004 | 12.03.2004 |
500.000 DKK | 24.03.1999 | 21.01.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse | 22.01.2004 | 12.03.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Jensen | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Bodil Allermann | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Linda Marie Allermann | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans-Jørn Allermann | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Karsten Allermann | 24.03.1999 | 12.03.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
AAT HOLDING A/S. AALSRODE
Toftevej 4
- 6
8500 Grenaa
8500 Grenaa
CVR
21645605
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
24. marts 1999
P-nummer
1005088613
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier i Ålsrode Tømrerfirma A/S, reg.nr. A/S 180.679
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller den samlede bestyrelse
Registeret kapital
510.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-