Virksomheden COLOR LABEL ApS 1999 befinder sig i branchen "Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n." og har adresse i Risskov. De blev etableret i 20. januar 1999 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
COLOR LABEL ApS 1999
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 20. jan. 1999
- CVR 21531030
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COLOR LABEL ApS 1999 | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vejlbjergvej 14 · DK-8240 Risskov | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
212500 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-01-20 | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Patrycja Hohwü | 04.10.2000 | 22.12.2004 |
Erik Grønning | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Per Sanderhoff Olsen | 20.01.1999 | 01.05.2001 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Grønning | 20.01.1999 | 22.12.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
COLOR LABEL ApS 1999
Vejlbjergvej 14
8240 Risskov
8240 Risskov
CVR
21531030
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20. januar 1999
P-nummer
1005001557
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- ERIK GRØNNING LABEL ApS
Branchekode
212500
Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, fabrikations- og rådgivningsvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-